"兼任" 相关文章
最新博文
-
台州吉奥汽车董事长是谁,新吉奥台州基地
车型解析曾庆洪:男,1961年7月生,现任本公司董事长、党委书记,兼任广汽工业集团董事长、党委书记。于1997年加入本公司,自2005年6月起至2016年10月任本公司副董事长、自2005年6月起至2016年......
2024-05-20 【车型解析】
阅读更多
共1页 1条
曾庆洪:男,1961年7月生,现任本公司董事长、党委书记,兼任广汽工业集团董事长、党委书记。于1997年加入本公司,自2005年6月起至2016年10月任本公司副董事长、自2005年6月起至2016年......
2024-05-20 【车型解析】
阅读更多